Entreprise : SERVICES AUTOCARS MONDIAL MARSEILLE 1998 - SIREN 418 763 272
Identité
(Entreprise radiée le 15/03/2022)
Dénomination
SERVICES AUTOCARS MONDIAL MARSEILLE 1998
SIREN (siège)
418 763 272
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1998
Date de fin de la personne morale
19/05/1999
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
368 BD HENRI BARNIER 13016 MARSEILLE 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNAUD MICHELE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Carpentras
Nom, Prénom(s)
BREMOND JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Flayosc
Nom, Prénom(s)
PEGLION SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
PELLEGRIN BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
CURNIER BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
CEYTE FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Les Baux-de-Provence
Nom, Prénom(s)
RENAUD ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
PICCA ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
LAUTIER BERNARD
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
PHOCEENS CARS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Nice
Dénomination
AUTOCARS TRANS-AZUR
Qualité
Membre
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Dénomination
VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Carpentras
Dénomination
COMPAGNIE DES AUTOCARS DE PROVENCE CAP
Qualité
Membre
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE CEDES 3
Dénomination
SETRAP
Qualité
Membre
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
CEYTE TOURISME MEDITERRANEE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Arles
Dénomination
ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Draguignan
Dénomination
STE D EXPLOITATION SCAM SATA ET CIE STE DES CARS ALPES LITTORAL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Gap
Dénomination
LES CARS DE CAMARGUE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Arles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1998
Siret
41876327200014
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Services de transports de voyageurs pour le mondial 1998
Adresse
368 BD 368 Boulevard HENRI BARNIER
13016 , Marseille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16528
Date d'ajout
15/03/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Marseille le 15/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6023
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).