Entreprise : SCI LES PALINS - SIREN 418 744 207
Identité
Dénomination
SCI LES PALINS
SIREN (siège)
418 744 207
Date d'immatriculation au RNE
02/08/2011
Début d’activité
30/12/2022
Date de fin de la personne morale
01/05/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION DE TOUS BIENS IMMOBLIERS, LEUR EXPLOITATION PAR TOUS MOYENS LA MISE EN VALEUR, LA MISE EN LOCATION EN TOTALITE OU EN PARTIE.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
36 IMP de Chez Léger 16410 Sers FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
REY JEAN , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Sers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/12/2022
Siret
41874420700048
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous biens immobiliers, leur exploitation par tous moyens la mise en valeur, la mise en location en totalité ou en partie.
Autres Activités
Acquisition de tous biens immobiliers, leur exploitation par tous moyens la mise en valeur, la mise en location en totalité ou en partie.
Adresse
36 IMP de Chez Léger
16410 , Sers - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1998
Siret
41874420700022
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
8 RUE DU MINAGE
16000 , ANGOULEME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1998
Siret
41874420700014
Code APE
702A
Adresse
CHARBONTIERE
16410 , SERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/08/2011
Description
: Radiation consécutive au transfert du siège à MERIGNAC (33),63 rue de l'Industrie à compter du 24.06.11,immatriculé au RCS DE BORDEAUX(11 D 1126)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
86021
Date d'ajout
02/08/2011
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 24/06/2011 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/05/1998. CESSATION TOTALE ACTIVITE MAINTIEN IMMATRICULATION RCS - Date de cessation d'activité : 24/06/2011. - Précision sur le sort du fonds : Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).