Entreprise : TITAN - SIREN 418 667 093
Identité
Dénomination
TITAN
SIREN (siège)
418 667 093
Date d'immatriculation au RNE
10/02/2000
Date de fin de la personne morale
09/02/2018
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LES 4 CHEMINS 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIERRON PASCAL , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Château renard
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/05/1998
Siret
41866709300029
Nom commercial
SARL TITAN
Enseigne
SARL TITAN
Code APE
511T
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Négoce tous produits non alimentaires
Adresse
Parc d'Activité des Quatre Chemins
83520 , Roquebrune-sur-Argens - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/1998
Siret
41866709300011
Code APE
511T
Adresse
47 BD PIERRE SAUVAIGO
06480 , LA COLLE-SUR-LOUP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7969
Date d'ajout
20/06/2023
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 19/06/2023, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS A PRONONCELA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D’ACTIFA COMPTER DU 19/06/2023Date d'effet : 19/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7969
Date d'ajout
20/06/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
3598
Date d'ajout
28/05/2020
Description
Ordonnance présidentielle (en vertu du Livre II du code de commerce) du 12/05/2020. Décision : Par ordonnance en date 12/05/2020, la SCP PELLIER prise en la personne de Me Marie Sophie PELLIER remplace Me Georges André PELLIER
Numéro d'observation
7195
Date d'ajout
03/10/2012
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par jugement du tribunal de commerce de frejus en date du 01/10/2012 designons en remplacement de M° Georges Andre PELLIER la SCP PELLIER MOLLA prise en la personne de M° Georges André PELLIER 61 Avenue du XV° corps 83600 fréjus liquidateur de la procédure collective. Date d'effet : 01/10/2012
Numéro d'observation
6323
Date d'ajout
08/10/2010
Description
PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS EN DATE DU 08/10/2010 DESIGNATION DE MADAME FRADJ LAURENCE JUGE AU SIEGE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR SALESSE JEAN-FRANCOIS ET NOMME MONSIEUR BEDUE PHILIPPE JUGE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR BOUCHET YVES.
Numéro d'observation
2067
Date d'ajout
15/06/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 14.6.04 prononçant la liquidation judiciaire de Mr Pierron pascal gérant de la SARL titan/ cessation des paiements: 14.6.2004/ Juge commissaire : Mr Carillo/ jugé commissaire suppléant : Mr Bedue/ liquidateur Me Deloret centre Hermes 29 rue G Cisson 83300 Draguignan Date d'effet : 14/06/2004
Numéro d'observation
2009
Date d'ajout
17/06/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 16.6.2003 dit que Mr Pierron pascal doit supporter personnellement les dettes sociales de la Ste SARL titan Date d'effet : 16/06/2003
Numéro d'observation
1608
Date d'ajout
15/05/2000
Description
Le tribunal de commerce de Fréjus par jugement en date du:15/05/2000 a prononcé la liquidation immédiate de l'entreprise fixe la date de de cessation des paiement au 03/04/2000 a désigné Monsieur Salesse Jean comme juge commissaire et Monsieur Bouchet Comme juge commissaire suppléant. Nomme maître Pellier demeurant 61 Av du Xv Eme corps 83600 Fréjus Comme liquidateur Date d'effet : 15/05/2000
Numéro d'observation
1168
Date d'ajout
03/04/2000
Description
Dépôt de bilan en date du : Date d'effet : 03/04/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).