Entreprise : SCI MARQUIS DESCLOS - SIREN 418 602 199
Identité
Dénomination
SCI MARQUIS DESCLOS
SIREN (siège)
418 602 199
Date d'immatriculation au RNE
05/05/1998
Début d’activité
01/04/1998
Date de fin de la personne morale
04/05/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tout immeuble et biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
PL JEAN MOULIN 84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR ROYER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROYER JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Châteauneuf-du-Pape
Nom, Prénom(s)
ROYER JULIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1994
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1998
Siret
41860219900014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tout immeuble et biens immobiliers
Autres Activités
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tout immeuble et biens immobiliers
Adresse
PL JEAN MOULIN
84230 , CHATEAUNEUF-DU-PAPE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR ROYER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2086
Date d'ajout
08/07/2003
Description
Changement de gérant Ancien co gérant : Goût- Royer Brigitte journal : Vaucluse hebdo du 27 juin 2003 Date d'effet : 01/07/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 000.00 FRF nouveau montant : 304.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).