Entreprise : SCI SEQUOIA - SIREN 418 599 916
Identité
(Entreprise radiée le 30/04/2021)
Dénomination
SCI SEQUOIA
SIREN (siège)
418 599 916
Date d'immatriculation au RNE
29/04/1998
Fermeture de l'établissement - 41859991600016
- Date d'effet de la fermeture : 29/04/2021
Date de fin de la personne morale
28/04/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
39 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 94250 GENTILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANCELLE MONIQUE , RENEE
Nom d'usage
MAURY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Le Lavandou
Nom, Prénom(s)
MAURY FABRICE , GUY , STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MAURY GUY , ANDRE , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Le Lavandou
Nom, Prénom(s)
MAURY PASCAL , FRANCK , CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Clermont
Dénomination
GEGM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/04/1998
Siret
41859991600016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la mise en valeur l'administration l'exploitation de tous terrains ou immeubles que la société se proposé d'acquérir
Adresse
39 AV 39 Avenue PAUL VAILLANT
94250 , Gentilly - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COUTURIER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24650
Date d'ajout
30/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/11/2020
Description
Dissolution à compter du 27/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/10/2020, liquidateur : MAURY né(e) LANCELLE Monique Renée, siège de la liquidation : 39 Avenue PAUL VAILLANT COUTURIER 94250 Gentilly, parution de la publicité légale : Les Echos web en date du 23/11/2020
Numéro d'observation
37242
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).