Entreprise : HAGINKA - SIREN 418 519 906
Identité
Dénomination
HAGINKA
SIREN (siège)
418 519 906
Date d'immatriculation au RNE
24/04/1998
Début d’activité
27/04/1998
Date de fin de la personne morale
23/04/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration, la gestion de tous biens entrant dans son patrimoine
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
69 RUE GAMBETTA 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHOLET EDOUARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1989
Commune de résidence
Arbonne
Nom, Prénom(s)
CUENCA GERARD , MARIE , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
SAINT JEAN DE LUZ
Nom, Prénom(s)
GARCIA GUILLAUME , FRANCOIS , SALVATORE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
GUERIN QUENTIN , THIBAULT , MARIE , FREDERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Nom, Prénom(s)
MONTOUX GREGOIRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Biarritz
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/04/1998
Siret
41851990600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration, la gestion de tous biens entrant dans son patrimoine
Autres Activités
La propriété, l'administration, la gestion de tous biens entrant dans son patrimoine
Adresse
69 RUE GAMBETTA
64500 , SAINT-JEAN-DE-LUZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4411
Date d'ajout
06/08/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/07/2010 : Nouveau : MONTOUX Grégoire, Co gérant associé Partant GROCQ Bernard
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 609.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).