Entreprise : JUXAL - SIREN 418 503 207
Identité
Dénomination
JUXAL
SIREN (siège)
418 503 207
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1998
Début d’activité
12/10/1998
Date de fin de la personne morale
21/04/2097
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1999
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Le commerce d articles de consommation courante notamment l alimentation par l exploitation d un restaurant
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
32000 EUR
Adresse du siège
74 RUE DE L’ABBE EMMANUEL SIEYES 83130 LA GARDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC ST MICHEL LOT 2B
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE ANGELIS FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
La Valette-du-Var
Dénomination
CABINET ERIC POIRIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulon
Dénomination
SEMAF
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Hyères
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/10/1998
Siret
41850320700015
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le commerce d articles de consommation courante notamment l alimentation par l exploitation d un restaurant
Adresse
74 RUE DE L’ABBE EMMANUEL SIEYES
83130 , LA GARDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC ST MICHEL LOT 2B
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/003655
Date d'ajout
09/02/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 09/02/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/006022
Date d'ajout
05/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 05/04/2019 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate sur résolution de plan. Liquidateur judiciaire : SCP BR Associés prise en la personne de Me Nicolas MALRIC 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. Date de cessation des paiements : 04/04/2019
Numéro d'observation
F18/016921
Date d'ajout
04/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce deToulon en date du 04/10/2018 homologuant le plan de continuation. Commissaires à l'exécution du plan : SCP BR Associés prise en la personne de Me Nicolas MALRIC 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon
Numéro d'observation
39659
Date d'ajout
27/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 26/07/2018 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 27/12/2018
Numéro d'observation
21276
Date d'ajout
21/12/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 21/12/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
7207
Date d'ajout
27/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon , prononce en date du 27/06/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J00337 , date de cessation des paiements le 20/06/2017 désigne Mandataire judiciaire Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , , et ouvre une période d'observation expirant le 27/12/2017 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
85569
Date d'ajout
12/10/2016
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination BAYO Forme juridique SARL Siège social 1 Allée des Coteaux de Provence 83400 HYERES Rcs 491924825
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).