Entreprise : J.C INFIRMIERES - SIREN 418 443 438
Identité
Dénomination
J.C INFIRMIERES
SIREN (siège)
418 443 438
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1998
Début d’activité
23/11/2007
Date de fin de la personne morale
16/04/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession d'infirmière, de ses membres en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance et morale de chaque praticien. Acquérir, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires.
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
2286.74 EUR
Adresse du siège
77 RUE JACQUES COEUR 30220 AIGUES-MORTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIOT CHRISTELE
Nom d'usage
AMIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Saint-Laurent-d'Aigouze
Nom, Prénom(s)
PINCHON STEPHANE , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/11/2007
Siret
41844343800027
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession d'infirmière, de ses membres en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance et morale de chaque praticien. Acquérir, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires.
Autres Activités
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession d'infirmière, de ses membres en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance et morale de chaque praticien. Acquérir, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires.
Adresse
77 RUE JACQUES COEUR
30220 , AIGUES-MORTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/1998
Siret
41844343800019
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
15 AV DE LA LIBERTE
30220 , AIGUES-MORTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F09/015084
Date d'ajout
11/12/2009
Description
A compter du 01.12.2009 : Modification relative au capital (ancien montant : 3 048.74 euros) - Modification relative aux dirigeants.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/008440
Date d'ajout
26/07/2007
Description
A compter du 01.06.07 : Modification du capital social ancien : 2286.74 €- Modification relative aux dirigeants..
Numéro d'observation
F05/010161
Date d'ajout
14/11/2005
Description
Nomination de ANTHERIEU Catherine née le 15.3.1959 à NIMES 30- Nté française dt 4 impasse des figuiers 30220 AIGUES MORTES en qualité de co gérante associée en remplacement de GRANGE EPSE ADJAMI Marie Pierre
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).