Entreprise : PLASMO - SIREN 418 425 278
Identité
Dénomination
PLASMO
SIREN (siège)
418 425 278
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
06/04/1998
Date de fin de la personne morale
06/06/2097
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La découpe de toutes matières au plasma et au jet d'eau
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
4 IMP LE MESLIER 53100 PARIGNE-SUR-BRAYE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES DE LA LANDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
DLH
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Alexain
Dénomination
FIGECAL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bonchamp-lès-Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/04/1998
Siret
41842527800029
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La découpe de toutes matières au plasma et au jet d'eau
Adresse
4 IMP LE MESLIER
53100 , PARIGNE-SUR-BRAYE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES DE LA LANDE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/04/1998
Siret
41842527800011
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Activité principale
Découpage, emboutissage
Adresse
366 RUE DE CHAUVRIE
53100 , MAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3683
Date d'ajout
25/06/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 27/05/2019 : Ancienne adresse : 366 rue de la Chauverie 53100 Mayenne Nouvelle adresse : 4 impasse le Meslier - Parc d'Activités de la Lande 53100 Parigné-sur-Braye Journal:Courrier de la Mayenne du 27.06.2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5795
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/09/2017 : Partant : RONDEAU Sébastien, Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).