Entreprise : LES PARCS DE L'ILE NOIRE - SIREN 418 420 816
Identité
(Entreprise radiée le 07/08/2017)
Dénomination
LES PARCS DE L'ILE NOIRE
SIREN (siège)
418 420 816
Date d'immatriculation au RNE
20/04/1998
Date de fin de la personne morale
19/04/2048
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
18 RTE DE BARNENEZ 29252 PLOUEZOC'H FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLOUEZOC'H
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TURBE LOIC , ALBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Rivedoux-plage
Nom, Prénom(s)
COUSTAUD JEAN , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Le château-d'Oléron
Nom, Prénom(s)
FEAT VINCENT , JEAN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Plouézoch
Nom, Prénom(s)
CHARRIER THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Le château-d'Oléron
Dénomination
LES HUITRES DE STEREC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Port-des-Barques
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1998
Siret
41842081600013
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et exploitation de parcs ostréicoles
Adresse
18 RTE 18 route de Barnenez
29252 , Plouezoc'h - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLOUEZOC'H
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5443
Date d'ajout
07/08/2017
Description
Radiation du RCS le 07/08/2017 avec effet au 27/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4056
Date d'ajout
12/06/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 10/05/2017 : - Liquidateur : Mr FEAT Vincent Jean Pierre - Le siège de la liquidation est fixé à : 18 de Barnenez 29252 Plouezoc'h - Journal d'annonces légales : le progrès - le courrier en date du 02/06/2017.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).