Entreprise : FONCIERE DU MAINE - SIREN 418 406 070
Identité
Dénomination
FONCIERE DU MAINE
SIREN (siège)
418 406 070
Date d'immatriculation au RNE
16/04/1998
Début d’activité
30/03/1998
Date de fin de la personne morale
15/04/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la construction, l'administration et l'exploitation par bail
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
610000 EUR
Adresse du siège
34 RUE DU CARDINAL SUHARD 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILLOT MONIQUE
Nom d'usage
MESLAY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
MESLAY JOEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Laval
Dénomination
COGEM
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/03/1998
Siret
41840607000023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la construction, l'administration et l'exploitation par bail
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, la construction, l'administration et l'exploitation par bail
Adresse
34 RUE DU CARDINAL SUHARD
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/1998
Siret
41840607000015
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
22 RUE DU CARDINAL SUHARD
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1093
Date d'ajout
27/02/2013
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal - à compter du 22/02/2013 Ancienne adresse : 22 rue du Cardinal Suhard 53000 Laval Nouvelle adresse : 34 rue du Cardinal Suhard 53000 Laval Nomination ou modification relative aux associés - à compter du 22/02/2013 Nouveau : MESLAY née GILLOT Monique, Associée Modification portant sur les données d'un (ou de plusieurs) dirigeants - à compter du 22/02/2013 Modifié : SARL "COGEM" - co-gérante - nouveau siège social : 34 rue du Cardinal Suhard 53000 Laval Modifié : MESLAY Joël - co-gérant : nouveau domicile personnel : 34 rue du Cardinal Suhard 53000 Laval Journal : Haut Anjou du 01/03/2013
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).