Entreprise : E.T.P.S. - SIREN 418 391 041
Identité
(Entreprise radiée le 27/02/2019)
Dénomination
E.T.P.S.
SIREN (siège)
418 391 041
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2010
Fermeture de l'établissement - 41839104100013
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2018
Fermeture de l'établissement - 41839104100021
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2018
Date de fin de la personne morale
27/07/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
40 AV DE LA DEPORTATION 26100 ROMANS-SUR-ISERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRENOT LAURENT , MAURICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
FERRANDO YVON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Pérouges
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET SANDRINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/06/2010
Siret
41839104100021
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
40 AV DE LA DEPORTATION
26100 , ROMANS-SUR-ISERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1998
Siret
41839104100013
Enseigne
E.T.P.S
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Tranports routier de marchandises pour le compte d'autrui. La location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises. Transport de marchandises par bennes, déménagement
Adresse
La Grange Thival
69930 , Saint-Laurent-de-Chamousset - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F07/018544
Date d'ajout
23/05/2007
Description
Achat d'un fonds de commerce de transports de marchandises par bennes, déménagement précédemment exploité en location-gérance sis à "Grange Thival" 69930 St Laurent de Chamousset au prix stipulé de 60 000€ - Vendeur : M. PEYLACHON Marc - Publicité : Le Pays du 16/02/2007 - Lieu des oppositions : Cabinet DELASTRE et SARRAZIN 62 rue de Bonnel 69003 Lyon - Date d'effet : 01/02/2007 - (parution bodacc rectificatif du 11/07/2007 N° 131)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 18 Mai 1998 Prise en location gérance d'une branche d'activité de transport de marchandises par bennes, déménagement de Mr Marc PEYLACHON - 344 229 513 RCS LYON du 01/05/1998 au 30/04/2003 renouvelable par tacite reconduction.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).