Entreprise : SCI ALEXANDRE - SIREN 418 390 977
Identité
Dénomination
SCI ALEXANDRE
SIREN (siège)
418 390 977
Date d'immatriculation au RNE
20/04/1998
Début d’activité
24/03/1998
Date de fin de la personne morale
19/04/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition construction entretien administration et gestion de biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
53357.15 EUR
Adresse du siège
1 RUE CLAUDE BOURDET 27370 SAINT-GERMAIN-DE-PASQUIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOMBART MARIE-FRANCE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Saint-Germain-de-Pasquier
Nom, Prénom(s)
MERG ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Saint-Germain-de-Pasquier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/03/1998
Siret
41839097700027
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition construction entretien administration et gestion de biens immobiliers
Autres Activités
acquisition construction entretien administration et gestion de biens immobiliers
Adresse
1 RUE CLAUDE BOURDET
27370 , SAINT-GERMAIN-DE-PASQUIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
24/03/1998
Siret
41839097700019
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
31 AV JEAN JAURES
76300 , SOTTEVILLE-LES-ROUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/11/2007
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de SOTTEVILLE LES ROUEN à SAINT GERMAIN DE PASQUIER à compter du 29.9.2007 dépot constitution au Greffe de Rouen le 20.4.98 sous le numéro A 1180
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/11/2007
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/11/2007
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de Evreux Effectué le 5.12.2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).