Entreprise : GFA TAILLET - SIREN 418 363 164
Identité
Dénomination
GFA TAILLET
SIREN (siège)
418 363 164
Date d'immatriculation au RNE
21/04/1998
Début d’activité
01/03/1998
Date de fin de la personne morale
20/04/2097
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
La propriété, la jouissance, l'administration, la mise en valeur des baux ruraux de terres et bâtiments agricoles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Qualité
Actif agricole
Capital social
63405 EUR
Adresse du siège
LIEU DIT LE PETIT CHAMPAGNE 72130 SAINT-VICTEUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PASQUIER MARYLENE , JEANNINE , RENEE
Nom d'usage
TAILLET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Saint-Victeur
Nom, Prénom(s)
TAILLET CHARLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1987
Commune de résidence
Saint-Victeur
Nom, Prénom(s)
TAILLET MATTHIEU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Assé-le-Boisne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1998
Siret
41836316400017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale, Agricole
Activité principale
La propriété, la jouissance, l'administration, la mise en valeur des baux ruraux de terres et bâtiments agricoles.
Autres Activités
La propriété, la jouissance, l'administration, la mise en valeur des baux ruraux de terres et bâtiments agricoles., Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières,Élevage d autres bovins et de buffles
Adresse
LIEU DIT LE PETIT CHAMPAGNE
72130 , SAINT-VICTEUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT VICTEUR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
982
Date d'ajout
14/11/2006
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01/11/2006 ANCIENNE FORME : EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EARL) NOUVELLE FORME : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) REDUCTION DE CAPITAL A COMPTER DU 01/11/2006 ANCIEN : 60979,61 EUR NOUVEAU : 60000 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/11/2006 : NOUVEAU : TAILLET MATTHIEU, GÉRANT(E) NOUVEAU : TAILLET MARYLENE JEANNINE RENEE, GÉRANT(E) CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 01/11/2006 ANCIENNE : EARL TAILLET NOUVELLE : GAEC TAILLET
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).