Entreprise : GROUPEMENT ESPACES VERTS DU SUD - SIREN 418 349 932
Identité
Dénomination
GROUPEMENT ESPACES VERTS DU SUD
Sigle
GEVS
SIREN (siège)
418 349 932
Date d'immatriculation au RNE
12/05/1998
Début d’activité
01/03/1998
Date de fin de la personne morale
11/05/2008
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
CREATION ET ENTRETIEN DE TOUS PARCS ET JARDINS PUBLICS AU MOYEN DE TOUS SES MEMBRES
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Capital social
46009.11 EUR
Adresse du siège
CHE DE L’HERMITAGE 97430 LE TAMPON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7 LOT GERMAIN CADET 3 MARE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMAYE JACQUES , EXPEDIT
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
FONTAINE JENA , PASCAL , THIERRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
PAYET JOSEPH , BENOIT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Le Tampon
Dénomination
FIDECOREX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1998
Siret
41834993200024
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
CREATION ET ENTRETIEN DE TOUS PARCS ET JARDINS PUBLICS AU MOYEN DE TOUS SES MEMBRES
Adresse
CHE DE L’HERMITAGE
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7 LOT GERMAIN CADET 3 MARE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1998
Siret
41834993200016
Code APE
014B
Adresse
188 RUE DU GENERAL BONNIER
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BRAS CREUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1812
Date d'ajout
26/09/2003
Description
SUIVANT PV AGE DU 10/12/2002 ET A COMPTER DU MEME JOUR, DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - NOMINATION DE MONSIEUR FONTAINE PASCAL EN QUALITE DE LIQUIDATEUR.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3153
Date d'ajout
13/11/2001
Description
SUIVANT PV AGE DU ET A COMPTER DU 15/10/01 - TRANSFERT DU SIEGE ET ETS PRINCIPAL - ANCIENNE MENTION : 188 RUE DU GENERAL BONNIER BRAS CREUX LE TAMPON NOUVELLE MENTION : 7 LOT GERMAIN CADET CHEMIN HERMITAGE TROIS MARES LE TAMPON 97430 - CHANGEMENT DE GERANCE - DEPART D'UN ADMINISTRATEUR : M LAURET JEAN NOEL ET DU CONTROLEUR DE GESTION M BOYER FRANCK FRANCOIS - DIMINUTION DU CAPITAL SOCIAL - ANCIENNE MENTION : 470800 FRS NOUVELLE MENTION : 301800 FRS
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 301 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 46 009.11 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).