Entreprise : SCI ELORA - SIREN 418 259 057
Identité
(Entreprise radiée le 13/11/2019)
Dénomination
SCI ELORA
SIREN (siège)
418 259 057
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1998
Fermeture de l'établissement - 41825905700010
- Date d'effet de la fermeture : 20/09/2019
Date de fin de la personne morale
07/04/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
75309.81 EUR
Adresse du siège
78 AV DE STALINGRAD 21000 DIJON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LALLEMAND GERARD , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Messigny et Vantoux
Nom, Prénom(s)
PETIT MAGALI , EMMANUELLE , STEPHANIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Saint-Denis-En-Val
Nom, Prénom(s)
PETIT EMMANUELLE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Bras Panon
Nom, Prénom(s)
PHILIPPE CORINNE , ANNE
Nom d'usage
PETIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Is-sur-Tille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/03/1998
Siret
41825905700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En tous lieux l'acquisition par tous moyens et la gestion de tous biens immobiliers et notamment de locaux sis à Dijon 10 à 24 rue Michelet et 6 place Bossuet (Lot numéro 100 de la copropriété)
Adresse
78 AV 78 avenue de Stalingrad
21000 , Dijon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14672
Date d'ajout
13/11/2019
Description
Radiation du RCS le 13/11/2019 avec effet au 20/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14671
Date d'ajout
13/11/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/09/2019 Liquidateur : PETIT Magali, Emmanuelle Stéphanie Le siège de la liquidation est fixé à : 165 rue des Fontaines 45560 Saint-Denis-en-Val Journal d'annonces légales : l'auxois libre en date du 31/10/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 494 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 75 309.81 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).