Entreprise : SCEA CHATEAU SAHUC - SIREN 418 248 894
Identité
Dénomination
SCEA CHATEAU SAHUC
SIREN (siège)
418 248 894
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1998
Début d’activité
31/12/1997
Date de fin de la personne morale
29/03/2097
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1998
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation d'un domaine viticole a preignac "chateau sahuc"
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
CHATEAU SAHUC 33210 PREIGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET MAXENCE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
BONNET ANTOINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Preignac
Nom, Prénom(s)
POUJARDIEU DOMINIQUE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Preignac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1997
Siret
41824889400010
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation d'un domaine viticole a preignac "chateau sahuc"
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
CHATEAU SAHUC
33210 , PREIGNAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
60892
Date d'ajout
04/10/2022
Description
Jugement du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 23/09/2022 Résolution du plan de redressement et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro de procédure 13/0523, date de cessation des paiements : 17/06/2022, liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE, 123 Av Thiers - 33100 BORDEAUX, mission conduite par Me LUCAS-DABADIE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30718
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).