Entreprise : GROUNDPEACE - SIREN 418 186 896
Identité
Dénomination
GROUNDPEACE
SIREN (siège)
418 186 896
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1998
Début d’activité
01/03/1998
Date de fin de la personne morale
09/03/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ACQUISITION LA PROPRIETE LA CONSTRUCTION,LA VENTE, LA GESTION L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION DE TOUS IMMEUBLES LA DISPOSITION DE SES BIENS ET TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT A L'OBJET SOCIAL
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
QUA MORNE ACAJOU 97240 LE FRANCOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR DIEUZEDE-COPHIRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COIQUE DANIELLE , FELIX , MARTHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
DIEUZEDE-COPHIRE RAYMOND , AMBROISE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Le Francois
Nom, Prénom(s)
RAVION JACQUELINE , STANISLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Schoelcher
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1998
Siret
41818689600019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION LA PROPRIETE LA CONSTRUCTION,LA VENTE, LA GESTION L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION DE TOUS IMMEUBLES LA DISPOSITION DE SES BIENS ET TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT A L'OBJET SOCIAL
Autres Activités
L'ACQUISITION LA PROPRIETE LA CONSTRUCTION,LA VENTE, LA GESTION L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION DE TOUS IMMEUBLES LA DISPOSITION DE SES BIENS ET TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT A L'OBJET SOCIAL
Adresse
QUA MORNE ACAJOU
97240 , LE FRANCOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR DIEUZEDE-COPHIRE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3036
Date d'ajout
19/05/2006
Description
Modification autre MODIFICATION DES PRINCIPALES ACTIVITES DE LA SOCIETE : ANCIENNE MENTION: L'ACQUISITION LA PROPRIETE LA GESTION L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION DE TOUS IMMEUBLES LA DISPOSITION DE SES BIENS ET TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT A L'OBJET SOCIAL : NOUVELLE MENTION : L'ACQUISITION LA PROPRIETE LA CONSTRUCTION,LA VENTE, LA GESTION L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION DE TOUS IMMEUBLES LA DISPOSITION DE SES BIENS ET TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT A L'OBJET SOCIAL . Date d'effet : 10/05/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3067
Date d'ajout
18/07/2001
Description
Changement de gérant PARTANT MR DELEM EMMANUEL NOUVEAU MR DIEUZEDE-COPHIRE RAYMOND A COMPTER DU 26/06/01
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).