Entreprise : SCI SAM - SIREN 418 158 002
Identité
Dénomination
SCI SAM
SIREN (siège)
418 158 002
Date d'immatriculation au RNE
26/03/1998
Début d’activité
16/03/1998
Date de fin de la personne morale
25/03/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition, propriété prise à bail et location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, leur administration, exploitation et mise en valeur sous toutes formes et tous travaux de construction et d'aménagement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
32 RUE VICTOR HERAULT 37210 VOUVRAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLAS CATHERINE , MARIANNE , FRANCOISE
Nom d'usage
ROOR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Dierre
Nom, Prénom(s)
ROOR OLIVIER , DESIRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Dierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/03/1998
Siret
41815800200026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, propriété prise à bail et location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, leur administration, exploitation et mise en valeur sous toutes formes et tous travaux de construction et d'aménagement.
Autres Activités
acquisition, propriété prise à bail et location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, leur administration, exploitation et mise en valeur sous toutes formes et tous travaux de construction et d'aménagement.
Adresse
32 RUE VICTOR HERAULT
37210 , VOUVRAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/02/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/1998
Siret
41815800200018
Code APE
702C
Adresse
32 QUAI SADI CARNOT
37550 , SAINT-AVERTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/03/1998
Description
Historique : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : 32 QUAI SARDI CARNOT 37550 ST AVERTIN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).