Entreprise : CUMA DE SENTOUS LAHITTE - SIREN 418 154 001
Identité
Dénomination
CUMA DE SENTOUS LAHITTE
SIREN (siège)
418 154 001
Date d'immatriculation au RNE
23/04/1998
Début d’activité
09/03/1998
Date de fin de la personne morale
22/04/2097
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Mise à disposition de matériel agricole.
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
457.35 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 65330 SENTOUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AURIGNAC BERTRAND , ANDRE , LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Sentous
Nom, Prénom(s)
BUISSON OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Bonnefont
Nom, Prénom(s)
DASTUGUE ALAIN , LEON , AUGUSTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Sentous
Nom, Prénom(s)
DASTUGUE JEAN-PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Sentous
Nom, Prénom(s)
DEVEZE JEAN-LOUIS , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Sentous
Nom, Prénom(s)
DUBOSC MICHEL , YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Bonnefont
Nom, Prénom(s)
LAFONT EMMANUEL , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Tournous-devant
Nom, Prénom(s)
LAGLEYZE ALAIN , EUGENE , ARMAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Libaros
Nom, Prénom(s)
LAGLEYZE MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Galan
Nom, Prénom(s)
LAPEYRE LAURENT , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Galan
Nom, Prénom(s)
RICAUD GABRIEL , JULIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Libaros
Nom, Prénom(s)
SABATHIE GERARD , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Sentous
Nom, Prénom(s)
SABATHIER PIERRE , AUGUSTIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Libaros
Nom, Prénom(s)
SEREIN ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Bonnefont
Nom, Prénom(s)
SOULES JEROME , SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Libaros
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE MAJESTE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Libaros
Dénomination
DASTUGUE-BERDOULET
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Libaros
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/03/1998
Siret
41815400100014
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Mise à disposition de matériel agricole.
Autres Activités
Mise à disposition de matériel agricole.
Adresse
MAIRIE
65330 , SENTOUS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Codes statistiques attribués par l'INSEE : - Siret : 418 154 0001 00014 - NAF : 713a. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 3 000.00 FRF nouveau montant : 457.35 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).