Entreprise : JACQUES EVELLIN - SIREN 418 085 700
Identité
(Entreprise radiée le 11/07/2022)
Dénomination
JACQUES EVELLIN
SIREN (siège)
418 085 700
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1998
Fermeture de l'établissement - 41808570000023
- Date d'effet de la fermeture : 08/07/2022
Fermeture de l'établissement - 41808570000015
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 41808570000031
- Date d'effet de la fermeture : 08/07/2022
Date de fin de la personne morale
16/03/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
5 B RTE DE MONTLHERY 91400 ORSAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBERT CATHERINE
Nom d'usage
EVELLIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Breuillet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2007
Siret
41808570000031
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste
Adresse
39 AV DES DOUITS
50270 , BARNEVILLE-CARTERET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1998
Siret
41808570000015
Code APE
742A
Adresse
15 AV DES INDES
91140 , VILLEJUST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1998
Siret
41808570000023
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession d architecte et d urbanisme et en particulier de la fonction de maître d ¿uvre
Adresse
5 B RTE 5 BIS Rue DE MONTLHERY
91400 , Orsay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3045
Date d'ajout
11/07/2022
Description
Radiation d'office à compter du 08/07/2022 Radiation d'office du RCS d'Evry le 08/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34280
Date d'ajout
08/07/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 08/07/2022
Numéro d'observation
2317
Date d'ajout
15/07/2019
Description
Dissolution de la société à compter du 15/08/2018 Dissolution à compter du 15/08/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/08/2018, liquidateur : Catherine EVELLIN né(e) AUBERT, siège de la liquidation : 292 Rue des buttes Reault 91650 Breuillet, parution de la publicité légale : Journal Spécial des Sociétés en date du 20/04/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/07/2019
Description
Dissolution à compter du 15/08/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/08/2018, liquidateur : Catherine EVELLIN né(e) AUBERT, siège de la liquidation : 292 Rue des buttes Reault 91650 Breuillet, parution de la publicité légale : Journal Spécial des Sociétés en date du 20/04/2019
Numéro d'observation
31058
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).