Entreprise : ETS LETELLIER - SIREN 418 000 105
Identité
Dénomination
ETS LETELLIER
SIREN (siège)
418 000 105
Date d'immatriculation au RNE
13/03/1998
Début d’activité
01/04/1998
Date de fin de la personne morale
12/03/2097
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Activité d'aménagement, entretien d'espaces verts, parcs et jardins, aménagement paysage, pose de clôtures, bordures, travaux de voirie et réseaux divers.
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Code APRM
4312BA - Terrassements
Capital social
16800 EUR
Adresse du siège
70 RUE DES BLANCS MONTS 27400 AMFREVILLE-SUR-ITON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LETELLIER FABRICE , MICHEL , CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Amfreville-sur-Iton
Nom, Prénom(s)
LETELLIER FABRICE
Nom d'usage
LETELLIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
AMFREVILLE SUR ITON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1998
Siret
41800010500019
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Code APRM
4312BA - Terrassements
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Activité d'aménagement, entretien d'espaces verts, parcs et jardins, aménagement paysage, pose de clôtures, bordures, travaux de voirie et réseaux divers.
Code APRM
4312BA - Terrassements
Autres Activités
AMENAGEMENT ENTRETIEN D'ESPACES VERTS DE PARCS ET JARDINS POSE DE CLOTURES
Code APRM
4312BA - Terrassements
Adresse
70 RUE DES BLANCS MONTS
27400 , AMFREVILLE-SUR-ITON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7494
Date d'ajout
18/07/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux prononce en date du 18/07/2024, la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 01/01/2024, désigne liquidateur SCP Mandateam représentée par Me Maxime Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Nature de la procédure d'insolvabilité : non concerné .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/03/1998
Description
Historique des observations depuis le 13/03/1998 : JOURNAL PUBLICATEUR : L'EURE AGRICOLE Fonds reçu en location-gérance du 01.04.1998 au 31.03.2001 avec renouvellement par tacite recon- duction. Mention du 26/11/2003 : Résiliation de la location-gérance suite à l'ac- quisition du fonds par le locataire-gérant à comp- ter du 01.11.2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).