Entreprise : OPTIQ'L - SIREN 417 978 988
Identité
Dénomination
OPTIQ'L
SIREN (siège)
417 978 988
Date d'immatriculation au RNE
26/02/1998
Début d’activité
02/03/1998
Date de fin de la personne morale
25/02/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Création, fabrication, distri- bution, achat, vente, transformation, représenta- tion de tous articles d'optique...
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
22622.45 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU DOCTEUR POUILLOT 77000 MELUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE FREDERIC , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Dammarie-les-Lys
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/03/1998
Siret
41797898800026
Nom commercial
OPTICIENS LEFEVRE
Enseigne
OPTIQ'L
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Création, fabrication, distri- bution, achat, vente, transformation, représenta- tion de tous articles d'optique...
Adresse
1 RUE DU DOCTEUR POUILLOT
77000 , MELUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/02/1998
Siret
41797898800018
Code APE
524T
Adresse
14 B RUE ST AMBROISE
77000 , MELUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11395
Date d'ajout
15/05/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 15/05/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 15/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
84737
Date d'ajout
15/02/2018
Description
Le tribunal de commerce de Melun a prononcé en date du 14/02/2018 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2018J00057 date de cessation des paiements le 08/01/2018 et a désigné liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . L'activité est maintenue jusqu'au 21/02/2018 .
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/02/1998
Description
Historique des observations depuis le 26/02/1998 : Publicité statuts: LA REPUBLIQUE Prise d'activité à compter du 2.3.1998 suite à l'achat du fonds de Monsieur Pierre Marly, non inscrit, au prix stipulé de 514800.00 francs. Précédent exploitant : SARL MARLY OPTICIEN RCS MELUN B 785 160 920. Publicité achat : Horizons du 13.3.1998. Oppositions : chez maitre Serge Guillet, notaire à Melun (77) 3 place Chapu.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).