Entreprise : STE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PARENTHESE - SIREN 417 956 711
Identité
Dénomination
STE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PARENTHESE
Sigle
S.F.I. PARENTHESES
SIREN (siège)
417 956 711
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1998
Début d’activité
04/03/1998
Date de fin de la personne morale
04/03/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LA LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS, LA PROPRIETE D'ENSEMBLE IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
396.37 EUR
Adresse du siège
118 AV JEAN JAURES 75019 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEORGESCU MARIO , BENONE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/03/1998
Siret
41795671100036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LA LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS, LA PROPRIETE D'ENSEMBLE IMMOBILIERS
Adresse
118 AV JEAN JAURES
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/03/1998
Siret
41795671100010
Code APE
702C
Adresse
2 RUE VICTOR GALLAND
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/05/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/11/1998
Siret
41795671100028
Code APE
702C
Adresse
16 CITE JOLY
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1998D0076510
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 04-04-2019 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 4 octobre 2017, désigné Mme Diane Otsetsui en qualité de juge commissaire et M. Olivier Lichy en qualité de juge commissaire suppléant, désigné la SELARL FIDES en la personne de Me Céline Perdriel-Vaissière, 5 rue de Palestro 75002 Paris, en qualité de liquidateur.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).