Entreprise : SCI LA CENTAUREE - SIREN 417 954 229
Identité
(Entreprise radiée le 25/06/2021)
Dénomination
SCI LA CENTAUREE
SIREN (siège)
417 954 229
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1998
Date de fin de la personne morale
09/03/2097
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
FONTROUCH 30120 MOLIERES-CAVAILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Molières-Cavaillac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/03/1998
Siret
41795422900015
Code APE
702C
Adresse
15 RUE VINCENT
30240 , LE GRAU-DU-ROI - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE CALIFORNIA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/03/1998
Siret
41795422900023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION L'EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT ET LA DISPOSITION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS SOLLICITER TOUS EMPRUNTS NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OBJET SOCIAL
Adresse
FONTROUCH
30120 , Molières-Cavaillac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2-8893
Date d'ajout
28/09/2004
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DU GRAU DU ROI 15 RUE VINCENT A FONTROUCH - MOLIERES CAVAILLAC DEMISSION DE MR MARC LAURENT DE SON MANDAT DE COGERANT MR LAMBERT OLIVIER (GERANT) A CHANGE DE DOMICILE PERSONNEL: MOLIERES CAVAILLAC, FONTROUCH AUX TERMES D UNE A.G.E. DU 30.04.04 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 28.09.04 LE REVEIL DU MIDI08.08.04 Date d'effet : 30 avril 2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62
Date d'ajout
03/01/2001
Description
DEMISSION DE MME MARIANNE FOSSAT ET DE SES FONCTIONS DE CO-GERANTE NOUVELLE REDACTION DE L'OBJET SOCIAL ET DE L'ACTIVITE: L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION, L'EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTRE- MENT ET LA DISPOSITION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, SOLLICITER TOUS EMPRUNTS NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OBJET SUIVANT A.G.O.E. DU 18.03.2000 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 3.1.01 CEVENNES MAGAZINE 9.12.2000 NOUVEAU DOMICILE DE MR LAMBERT OLIVIER: LE GRAU DU ROI 51 IMPASSE DES PATELLES NOUVEAU DOMICILE DE MR LAURENT MARC: LE GRAU DU ROI, 33 RUE DES COQUILLES SAINT JACQUES SUIVANT A.G.O.E DU 18.03.2000 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 3.1.01 CEVENNES MAGAZINE 9.12.2000 Date d'effet : 18 mars 2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 10 mars 1998 - CEVENNES MAGAZINE du 07 mars 1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).