Entreprise : SCI PHANLI - SIREN 417 940 608
Identité
Dénomination
SCI PHANLI
SIREN (siège)
417 940 608
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1998
Début d’activité
21/02/1998
Date de fin de la personne morale
09/03/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, acquisition, prise à bail, location-vente, réfection, rénovation, réhabilitation d'immeubles anciens, obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
LD QUARTIER PONT D'ENFER 64440 LARUNS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DROUHAULT ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Talence
Nom, Prénom(s)
VILATTE STEPHAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Trensacq
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/02/1998
Siret
41794060800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, acquisition, prise à bail, location-vente, réfection, rénovation, réhabilitation d'immeubles anciens, obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse.
Autres Activités
Propriété, gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, acquisition, prise à bail, location-vente, réfection, rénovation, réhabilitation d'immeubles anciens, obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse.
Adresse
LD QUARTIER PONT D'ENFER
64440 , LARUNS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 400 000.00 FRF nouveau montant : 60 979.61 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).