Entreprise : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES FONTENELLES - SIREN 417 883 865
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES FONTENELLES
SIREN (siège)
417 883 865
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1998
Début d’activité
15/01/1998
Date de fin de la personne morale
04/03/2048
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Activité agricole
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
1950 EUR
Adresse du siège
HUBERSON 22250 TREMEUR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Tremeur
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAIN VIVIANE
Nom d'usage
HIREL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Broons
Nom, Prénom(s)
ROUAULT ODETTE
Nom d'usage
LECHEVESTRIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Tremeur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/1998
Siret
41788386500012
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Activité agricole
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
HUBERSON
22250 , TREMEUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Tremeur
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
596
Date d'ajout
18/04/2006
Description
Départ de co-gérant(s) M. LECUYER YVON PV AGE DU 07.02.06 - DA N°A369 DU 18.04.06 Date d'effet : 01/10/2005
Numéro d'observation
493
Date d'ajout
10/04/2002
Description
Retrait de MME Rouault Odette, associée gérante, à compter du 15.02.2002 - agrément d'une nouvelle associée gérante : mme pain Viviane épouse Hirel, née le 03.04.1960 à Saint Meen le grand, Nat.F., Cambel à Broons 22250 - à compter du 01.02.2002 - réduction du capital social d'une somme de 24.49 Euros, pour le ramener de 1 524,49 euros à 1 500 Euros - augmentation de ce capital d'une somme de 450 euros pour le porter à 1950 euros - ancien capital : 1 524,49 euros - nouveau capital : 1 950 Euros à effet du 15.02.2002 - transformation de la Scea Les-Fontenelles en gaec qui prend la dénomination de gaec des Fontenelles à date d'effet du 15.02.2002 - Pv age 15.02.2002 - D.A.10.04.2002 n°a318 - espace ouest 14 mars 2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).