Entreprise : EARL HIARD DOREL - SIREN 417 813 227
Identité
Dénomination
EARL HIARD DOREL
SIREN (siège)
417 813 227
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1998
Début d’activité
01/02/1998
Date de fin de la personne morale
02/03/2038
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
activité agricole (début : 01.02.1998)
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
9146.93 EUR
Adresse du siège
LA GAUDIERE 35310 CINTRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HIARD JEAN-MICHEL , MARCEL , JACQUES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Cintré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1998
Siret
41781322700010
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Élevage de vaches laitières
Adresse
LA GAUDIERE
35310 , CINTRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6293
Date d'ajout
24/02/2021
Description
Radiation du RCS Rennes le 24/02/2021 avec effet au 15/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
86912
Date d'ajout
28/10/2015
Description
Jugement du tribunal de grande instance de RENNES En date du 13/10/2015 A prononcé l'arrêt du plan de cession partielle conformément à l'offre conjointe de reprise signée le 14/09/2015 et déposée au greffe le 17/09/2015
Numéro d'observation
81458
Date d'ajout
11/08/2015
Description
Jugement du tribunal de grande instance de RENNES En date du 03/08/2015 A prononcé la poursuite d'activité jusqu'au 30/10/2015 et fixe le délai de dépôt des offres au 15/09/2015
Numéro d'observation
79283
Date d'ajout
08/07/2015
Description
Jugement du tribunal de grande instance de RENNES En date du 22/06/2015 A prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL HIARD DOREL, a fixé la date de cessation des paiements au 18/05/2015, a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 15/08/2015, a désigné la SCP GOIC 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 RENNES CEDEX en qualité de liquidateur judiciaire, à désigné Madame DE BOSSCHERE, vice-présidente au Tribunal en qualité de juge commissaire et Madame COURBIS, Juge au Tribunal en qualité de Juge Commissaire suppléant.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).