Entreprise : GAEC DU BOIS RICHARD - SIREN 417 810 843
Identité
Dénomination
GAEC DU BOIS RICHARD
Sigle
G.A.E.C. DU BOIS RICHARD
SIREN (siège)
417 810 843
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
01/02/1998
Date de fin de la personne morale
06/06/2097
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles apportés ou mis a sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui... (Superficie de l'exploitation : 127 ha 10 à 01 Ca)
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
176672 EUR
Adresse du siège
LE BOIS RICHARD 53640 LE HORPS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLAIN VALERIE
Nom d'usage
MAUBERT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Nom, Prénom(s)
MAUBERT JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Nom, Prénom(s)
MAUBERT HUGO , ROBIN , JEAN
Nom d'usage
MAUBERT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1998
Commune de résidence
Le Horps
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1998
Siret
41781084300017
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles apportés ou mis a sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui... (Superficie de l'exploitation : 127 ha 10 à 01 Ca)
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE BOIS RICHARD
53640 , LE HORPS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1215
Date d'ajout
01/03/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2015 : Partant : JANS Michel, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).