Entreprise : SCI HEDRAS - SIREN 417 722 436
Identité
(Entreprise radiée le 19/08/2020)
Dénomination
SCI HEDRAS
SIREN (siège)
417 722 436
Date d'immatriculation au RNE
18/03/2002
Fermeture de l'établissement - 41772243600025
- Date d'effet de la fermeture : 14/02/2019
Fermeture de l'établissement - 41772243600017
- Date d'effet de la fermeture : 12/10/1998
Date de fin de la personne morale
17/03/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
40000 Francs français
Adresse du siège
LES ALLUES 73550 LES ALLUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MUSSILLON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNEFOUS DENIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
PEDAMON BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Les Allues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/2002
Siret
41772243600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION D'UN TERRAIN SUR LA COMMUNE DE MERIBEL LES ALLUES, LA CONSTRUVCTION D'UN CHALET SUR LEDIT TERRAIN QUI SERA DONNE EN LOCATION NUE -
Adresse
Chalet Hedras ZAC de Mussillon - Morel
73550 , Les Allues - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Méribel-les-Allues
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/10/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/02/1998
Siret
41772243600017
Adresse
25 BD DE STRASBOURG
94130 , NOGENT-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/08/2020
Description
Dissolution à compter du 25/05/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/05/2020, liquidateur : BONNEFOUS Denis, siège de la liquidation : 1255 Chemin des Platrières 13090 Aix-en-Provence, parution de la publicité légale : L'Essor Savoyard en date du 18/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11353
Date d'ajout
19/08/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/06/2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/03/2002
Description
Historique des observations depuis le 18/03/2002 : --- PUBLICATIONS SUITE A TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL : LES PETITES AFFICHES DU 28.02.2002 ET L'ECO DES PAYS DE SAVOIE DU 01.03.2002 --- Compl¿ment d'information / forme juridique et capital : SOIT 6.097.96 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).