Entreprise : SCI ST LAZARE - SIREN 417 719 085
Identité
(Entreprise radiée le 24/01/2019)
Dénomination
SCI ST LAZARE
SIREN (siège)
417 719 085
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1998
Fermeture de l'établissement - 41771908500017
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2018
Date de fin de la personne morale
18/02/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
14 BOSQUET ST LAZARE 02300 AUTREVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
14 BOSQUET SAINT LAZARE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE BOYSSON ROMAIN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Laon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/02/1998
Siret
41771908500017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition administration gestion par location ou autrement de tous immeublés et biens immobiliers toutes opérations finan cieres mobilières et immobilières
Adresse
14 14 Bosquet Saint Lazare
02300 , Autreville - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
14 BOSQUET SAINT LAZARE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
24/01/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-10-2018 , APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION, QUITUS ET DECHARGE AU LIQUIDATEUR, JOURNAL LA THIERACHE DU 21-02-2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/01/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 20-08-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : La Thiérache DU : 10-01-2019, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).