Entreprise : SCM DES DOCTEUR LAMPIN ET FRARIN - SIREN 417 703 154
Identité
(Entreprise radiée le 21/07/2020)
Dénomination
SCM DES DOCTEUR LAMPIN ET FRARIN
SIREN (siège)
417 703 154
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1998
Date de fin de la personne morale
19/02/2048
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
67 RUE RENE LANOY 62300 LENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMPIN RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
LENS
Nom, Prénom(s)
BONIN ISABELLE
Nom d'usage
FRAUN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
LIEVIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/04/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/01/1998
Siret
41770315400019
Code APE
748K
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession
Adresse
67 RUE 67 rue Lanoy
62300 , Lens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7830
Date d'ajout
21/07/2020
Description
Radiation du RCS le 21/07/2020 avec effet au 21/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2670
Date d'ajout
04/06/2003
Description
DISSOLUTION DE LA SCM FRARIN LAMPIN SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE RENDU LE 18.03.03- ME GERARD DUQUESNOY MANDATAIRE JUDICIAIRE DEMEURANT 18 RUE DU POT D'ETAIN A BETHUNE A ETE DESIGNE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR- LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE A BETHUNE 18 RUE DU POT D'ETAIN Date d'effet : 18/03/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).