Entreprise : SCEA LENORMAND - SIREN 417 645 108
Identité
Dénomination
SCEA LENORMAND
SIREN (siège)
417 645 108
Date d'immatriculation au RNE
26/02/1998
Début d’activité
15/04/2014
Date de fin de la personne morale
25/02/2097
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Mise en valeur d'une exploitation agricole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
83205 EUR
Adresse du siège
BOIS DE TILLY 14170 VENDEUVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAGHEBAERT MATTHIEU , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Vendeuvre
Nom, Prénom(s)
HAGHEBAERT JEREMIE , URBAIN , GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Vendeuvre
Nom, Prénom(s)
HAGHEBAERT DAVID , WILLIAM , GERMAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Ernes
Nom, Prénom(s)
HAGHEBAERT SAMUEL , GABRIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Saint-Pierre-en-Auge
Dénomination
HOLDING D.J.M.
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Vendeuvre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/2014
Siret
41764510800024
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Mise en valeur d'une exploitation agricole
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Elevage de chevaux et d autres équidés,Culture de plantes ? fibres
Adresse
BOIS DE TILLY
14170 , VENDEUVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1998
Siret
41764510800016
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
14140 , MEZIDON VALLEE D'AUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3740
Date d'ajout
07/05/2014
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 15/04/2014 : Ancienne adresse : le Mesnil Mauger 14270 Mézidon Canon Nouvelle adresse : Bois de Tilly 14170 Vendeuvre Transfert du siège social à compter du 15/04/2014 : Ancienne adresse : le Mesnil Mauger 14270 Mézidon Canon Nouvelle adresse : Bois de Tilly 14170 Vendeuvre
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).