Entreprise : EARL DEVILLIERS - SIREN 417 631 363
Identité
Dénomination
EARL DEVILLIERS
SIREN (siège)
417 631 363
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1998
Début d’activité
15/01/1998
Date de fin de la personne morale
28/10/2097
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exercice d'activités réputées agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
5 RUE ALPHONSE FOUCAULT 28250 SENONCHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERLE MARTINE , DOMINIQUE
Nom d'usage
DEVILLIERS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Senonches
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/1998
Siret
41763136300021
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exercice d'activités réputées agricoles
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
5 RUE ALPHONSE FOUCAULT
28250 , SENONCHES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/1998
Siret
41763136300013
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD LE HUTEROT
28270 , FESSANVILLIERS-MATTANVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 600 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 91 469.41 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).