Entreprise : NSB-PROBENT - SIREN 417 605 052
Identité
Dénomination
NSB-PROBENT
Sigle
NSB-PROBENT
SIREN (siège)
417 605 052
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1998
Début d’activité
04/02/1998
Date de fin de la personne morale
10/02/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
ACTIVITES ATTACHEES AU TRAVAIL DES METAUX ET EN PARTICULIER DANS LES DOMAINES DE LA CHAUDRONNERIE,DE LA TUYAUTERIE,DE LA MECANIQUE,SANS QUE CETTE ENONCIATION SOIT LIMITATIVE, A TITRE ACCESSOIRE,LES ACTIVITES RELEVANT DE LA CHAUDRONNERIE PLASTIQUE.
Code APE
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
BENECERE 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
TALENZ FIDORG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Caen
Dénomination
PROBENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/02/1998
Siret
41760505200022
Code APE
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités attachées au travail des métaux et en particulier dans les domaines de la chaudronnerie,de la tuyauterie,de la mécanique,sans que cette énonciation soit limitative, à titre accessoire,les activités relevant de la chaudronnerie plastique.
Adresse
BENECERE
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Equeurdreville Hainneville
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/02/1998
Siret
41760505200014
Code APE
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Nature de l'établissement
Activité principale
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Adresse
420 RUE ARISTIDE BRIAND
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1745
Date d'ajout
20/07/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/06/2015 : Nouveau : CAPELLE Christian, Pierre, André, Administrateur - Nouveau : LECONTE Jacques, Jean, Julien, Administrateur- Changement de qualité : PASQUETTE Serge, Directeur général, Administrateur devient Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur Changement de qualité : DESVERGEZ Jean-Marie, Président du conseil d'administration devient Administrateur - la manche libre en date du 18/07/2015 - PV du Conseil d'administration en date du 04/06/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2180
Date d'ajout
20/10/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/09/2014 : Partant : COSNEFROY Hugo, Directeur général délégué, Administrateur AGE du 26/09/2014. La gazette de la Manche du 15/10/2014.
Numéro d'observation
2179
Date d'ajout
20/10/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/06/2013 : Partant : COISNARD Michel, Administrateur. AGE du 21/06/2013. La gazette de la Manche du 15/10/2014.
Numéro d'observation
2397
Date d'ajout
17/12/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/06/2010 : Partant : SFPN EXPERT, Commissaire aux comptes titulaire. Nouveau : SA AUDIT FIDORG, Commissaire aux comptes titulaire. AGE du 11/06/2010. La presse de la Manche du 29/11/2010.
Numéro d'observation
2539
Date d'ajout
21/12/2009
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du : 17/12/2009. Ancienne adresse : RUE ARISTIDE BRIAND - TOURLAVILLE 50110 TOURLAVILLE Nouvelle adresse : Parc d'Activités de BENECERE 50120 Equeurdreville Hainneville. PV du conseil d'administratin du 14/12/2009. La Presse de la Manche du 17/12/2009.
Numéro d'observation
1753
Date d'ajout
12/07/2004
Description
Modification de(s) commissaires aux comptes CHGT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : ANC : MR HEBERT BRUNO / NV : SFPN-EXPERT - CHGT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT: ANC: MR ECOLIVET FRANCOIS / NV : MR ABRAHAM VINCENT - PV AGO DU 24/06/04 - LA PRESSE DE LA MANCHE DU 30/06/04 Date d'effet : 24/06/2004
Numéro d'observation
3166
Date d'ajout
16/11/2001
Description
Augmentation du capital CONVERSION DES PARTS ET DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS ANCIENNE MENTION : 250.000 F NOUVELLE MENTION : 150.000 EURO AGE DU 25.10.01 ; PRESSE DE LA MANCHE DU 30.10.01 Date d'effet : 25/10/2001
Numéro d'observation
1541
Date d'ajout
30/06/1999
Description
Modification de la composition du conseil d'administration SUIVANT AGO DU 11/06/99 ADMINISTRATEUR PARTANT : M. PILLET SERGE DT HAMEAU VARIN 50330 LE THEIL - ADMINISTRATEUR NOUVEAU : M. ANDRES ALAIN DT 45 RUE DES BLES - 50110 TOURLAVILLE (GAZETTE DE LA MANCHE DU 25.06.99) Date d'effet : 11/06/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).