Entreprise : SOFINANCE - SIREN 417 572 955
Identité
Dénomination
SOFINANCE
SIREN (siège)
417 572 955
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1998
Début d’activité
05/05/2021
Date de fin de la personne morale
08/02/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Holding.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital minimum
5800000 EUR
Adresse du siège
243 RUE JEAN JAURES 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
243-245
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
NEW IMMO HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Villeneuve d'Ascq
Dénomination
KPMG S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/05/2021
Siret
41757295500033
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Holding.
Adresse
243 RUE JEAN JAURES
59491 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
243-245
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
06/02/1998
Siret
41757295500017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
59170 , CROIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/2019
Siret
41757295500025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
18 RUE PAPIN
59650 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BUSINESS POLE LES PRES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
06/09/2024
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-06-2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
10/08/2023
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-05-2023
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
23/03/2020
Description
SOCIETE SANS ACTIVITE COMMERCIALE DU 09-02-1998 AU 20-12-2019 .
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/02/1998
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : L'INDICATEUR DU 6/2/1998 RECTIFICATIF DU 13/2/1998.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).