Entreprise : JOLEINE - SIREN 417 570 116
Identité
Dénomination
JOLEINE
SIREN (siège)
417 570 116
Date d'immatriculation au RNE
26/02/1998
Début d’activité
01/07/1997
Date de fin de la personne morale
25/02/2097
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Conception et mise en place de nouvelles techni- ques agricoles. Toutes autres activités se ratta- chant à l'objet social.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
MAISON ROUGE 89190 MOLINONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUENET JOSEPH , MAURICE , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
Molinons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
41757011600018
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
MAISON ROUGE
89190 , MOLINONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
31144
Date d'ajout
25/04/2019
Description
Radiation d'office art R123-131 du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/07/2005
Description
- Date de dissolution : 30/06/2005.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/07/2005
Description
- Date de cessation d'activité : 30/06/2005. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/02/1998
Description
Historique des observations depuis le 26/02/1998 : Publicité constitution parue dans LE SENONAIS LIBERE. Modification du 27.07.2005 DISSOLUTION ANTICIPEE de la société à compter du 30.06.2005 Siège de liquidation fixé au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).