Entreprise : SCI LEGRAND OSNY - SIREN 417 542 065
Identité
(Entreprise radiée le 14/11/2022)
Dénomination
SCI LEGRAND OSNY
Sigle
"LEGRAND OSNY"
SIREN (siège)
417 542 065
Date d'immatriculation au RNE
28/01/1998
Date de fin de la personne morale
27/01/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
61 IMP DES HAUTES BORNES 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND GERARD , CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Montigny-lès-Cormeilles
Nom, Prénom(s)
RENARD JOSETTE , HELENE
Nom d'usage
LEGRAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Montigny-lès-Cormeilles
Nom, Prénom(s)
LEGRAND CHRISTELLE , MADELEINE , NADINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Osny
Dénomination
LEANDRA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Méru
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/12/1997
Siret
41754206500012
Nom commercial
"LEGRAND OSNY"
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration gestion de biens immobiliers
Adresse
61 IMP 61 Impasse DES HAUTES BORNES
95370 , Montigny-lès-Cormeilles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/11/2022
Description
Dissolution à compter du 30/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2022, siège de la liquidation : 61 Impasse DES HAUTES BORNES 95370 Montigny-lès-Cormeilles, parution de la publicité légale : Journal Spécial des Sociétés paru le 27/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
46012
Date d'ajout
14/11/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2022
Numéro d'observation
21784
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).