Entreprise : NEYRAT AUTUN SA - SIREN 415 720 366
Identité
(Entreprise radiée le 27/04/2022)
Dénomination
NEYRAT AUTUN SA
SIREN (siège)
415 720 366
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2055
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1957
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
756000 EUR
Adresse du siège
RUE LOUIS CHARLOT 71400 AUTUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PITAUD JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1933
Commune de résidence
AUTUN
Nom, Prénom(s)
LLOBELL YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CHALON SUR SAONE
Dénomination
A. BADIOU AUDIT SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chalon-sur-Saône
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1957
Siret
41572036600012
Code APE
514C
Adresse
4 RUE TRAVERSIERE
71400 , AUTUN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 36
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/05/2007
Siret
41572036600038
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Adresse
RUE LOUIS CHARLOT
71400 , AUTUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
41572036600020
Code APE
631E
Adresse
34 RUE DE TURBIGO
75003 , PARIS 3 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4945
Date d'ajout
27/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Chalon-sur-Saône le 27/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
682
Date d'ajout
02/05/2008
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/03/2008 Liquidateur : PITAUD Jacques Le siège de la liquidation est fixé à RUE LOUIS CHARIOT - 71400 AUTUN Journal d'annonces légales : "EXPLOITANT AGRICOLE DE SAONE ET LOIRE" DU 09/05/2008
Numéro d'observation
286
Date d'ajout
13/02/2008
Description
Suppression de l'établissement principal situé rue Louis Charlot 71400 Autun à compter du 01/01/2008 suite Vente
Numéro d'observation
1869
Date d'ajout
22/11/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/09/2007 : Nouveau : BROCHOT Christine, MEMBRE DU DIRECTOIRE Modifié : A. BADIOU AUDIT SARL, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE JOURNAL ANNONCES LEGALES "LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE" DU 14/11/2007
Numéro d'observation
787
Date d'ajout
10/05/2007
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL SUITE A DEMENAGEMENT ANCIENNE ADRESSE : 4 RUE TRAVERSIERE 71400 AUTUN NOUVELLE ADRESSE : RUE LOUIS CHARLOT 71400 AUTUN A COMPTER DU 03/05/2007 JOURNAL ANNONCES LEGALES "LA RENAISSANCE" DU 27/04/2007
Numéro d'observation
378
Date d'ajout
01/03/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 23/11/2006 : PARTANT : RACAUD COLETTE, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE MODIFIE : PITAUD JACQUES, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE JOURNAL ANNONCES LEGALES "LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE" DU 17/02/2007
Numéro d'observation
245
Date d'ajout
07/02/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 22/01/2007 : NOUVEAU : LATTANZI NICOLAS, PRÉSIDENT ET MEMBRE DU DIRECTOIRE JOURNAL ANNONCES LEGALES "LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE" DU 03/02/2007
Numéro d'observation
1272
Date d'ajout
26/07/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 09/06/2006 : PARTANT : NEYRAT FRANCOIS, MEMBRE DU DIRECTOIRE PARTANT : NEYRAT FRANCOIS, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE PAS DE REMPLACEMENT DANS LESDITES FONCTIONS PARTANT : NEYRAT JACQUES, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PARTANT : BOUVIER STEPHANIE, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE NOUVEAU : DELPHIN GILLES, MEMBRE DU DIRECTOIRE NOUVEAU : PEYRONDET MARIE FLORE, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE JOURNAL ANNONCES LEGALES "EXPLOITANT AGRICOLE DE S ET L" DU 28/07/2006
Numéro d'observation
941
Date d'ajout
22/06/2005
Description
Changement de membre(s) NOMME MELLE ISABELLE NEYRAT EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN REMPLACEMENT DE MME HUGUETTE NEYRAT DEMISSIONNAIRE L'EXPLOITANT AGRICOLE DE SAONE ET LOIRE DU 24.06.2005 Date d'effet : 10/06/2005
Numéro d'observation
1173
Date d'ajout
28/06/2004
Description
PAR ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU : 11 JUIN 2004 - NOMINATION DE LA SARL A.BADIOU AUDIT PAR SIGLE AB AUDIT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE KPMG - NOMINATION DE MONSIEUR YVES LLOBELL COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR THIERRY LEMARQUIS - NOMINATION DE MADAME STEPHANIE BOUVIER MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A COMPTER DU 11 JUIN 2004 LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 11/06/2004 : - NOMINATION EN QUALITE DE MEMBRE DU DIRECTOIRE DE MONSIEUR GILLES DELPHIN ET PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE MONSIEUR FRANCOIS NEYRAT EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR ALAIN NEYRAT A COMPTER DU 01/07/2004 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES "L'EXPLOITANT AGRICOLE" DU 25 JUIN 2004
Numéro d'observation
672
Date d'ajout
24/04/2003
Description
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 31 MARS 2003 A PRIS ACTE DE LA DEMISSION DE MR PIERRE NEYRAT DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE ET DE LA NOMINATION DE MONSIEUR FRANCOIS NEYRAT POUR POURVOIR A SON REMPLACEMENT JOURNAL D'ANNONCES LEGALES "EXPLOITANT AGRICOLE" DU 11/04/2003 Date d'effet : 31/03/2003
Numéro d'observation
994
Date d'ajout
13/07/2001
Description
ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 14 JUIN 2001 : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET CONVERSION EN EUROS POUR LE PORTER DE 3 996 000 FRANCS A 756 000 EUROS JOURNAL ANNONCES LEGALES "DOCUMENTS" DU 22/06/2001 Date d'effet : 14/06/2001
Numéro d'observation
4830
Date d'ajout
05/07/2000
Description
ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 08 JUIN 2000 : NOMINATION DE MME NEYRAT COLETTE EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR MAX NEYRAT DECEDE A COMPTER DU 08 JUIN 2000 JOURNAL ANNONCES LEGALES "DOCUMENTS" DU 16 JUIN 2000
Numéro d'observation
3669
Date d'ajout
06/01/2000
Description
CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 09 DECEMBRE 1999 : NOMINATION DE MONSIEUR NEYRAT ALAIN EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR NEYRAT PIERRE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 01/01/2000 - DOCUMENTS DU 17/12/1999
Numéro d'observation
176
Date d'ajout
26/03/1998
Description
CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS 34 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS ET CE A COMPTER DU 31 MARS 1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUTUN A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REIMMATRICULATION DU NO 4 DU 18/07/1920
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).