Entreprise : DOMAINE JEAN MARIE PENET - SIREN 415 389 022
Identité
Dénomination
DOMAINE JEAN MARIE PENET
SIREN (siège)
415 389 022
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1998
Début d’activité
01/02/1998
Date de fin de la personne morale
29/01/2048
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Toutes activités réputées agricoles
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
292500 EUR
Adresse du siège
60 RTE DE MONTHOU 41700 OISLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PRESLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEURGEY FREDERIC , FRANCOIS , PAUL , ERNEST
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Oisly
Nom, Prénom(s)
PENET ANNE-SOPHIE , MARIE
Nom d'usage
MEURGEY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Oisly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1998
Siret
41538902200013
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Toutes activités réputées agricoles
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
60 RTE DE MONTHOU
41700 , OISLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PRESLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4467
Date d'ajout
04/09/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2012 : Modifié : MEURGEY Anne-Sophie Marie, Gérant(e), demeurant 60 route de Monthou - la Presle 41700 Oisly Modifié : MEURGEY Frédéric François Paul Ernest, Gérant(e), demeurant 60 route de Monthou - la Presle 41700 Oisly Modification de l'intitulé de l'adresse du siège social à compter du 01/08/2012 : Ancienne adresse : Domaine de la Presle 41700 Oisly Nouvelle adresse : 60 route de Monthou - la Presle 41700 Oisly
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
634
Date d'ajout
21/02/2006
Description
ANCIEN CAPITAL : 297 275.58 EUROS ; NOUVEAU CAPITAL : 292 500 EUROS ANCIEN GERANT : ANNE MARIE PENET née BOURDILLON, FERDERIC MEURGEY ET ANNE SOPHIE MEURGEY née PENET NOUVEAU GERANT : FREDERIC MEURGEY ET ANNE SOPHIE MEURGEY née PENET Date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
549
Date d'ajout
12/02/1998
Description
NOUVEAU GERANT : MEURGEY FREDERIC A COMPTER DU 13/01/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).