Entreprise : RAKON FRANCE SAS - SIREN 415 291 244
Identité
Dénomination
RAKON FRANCE SAS
SIREN (siège)
415 291 244
Date d'immatriculation au RNE
06/08/1998
Début d’activité
21/01/1998
Date de fin de la personne morale
05/08/2097
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Etude, fabrication, marketing et distribution de composants et de produits électriques et électroniques.
Code APE
2611Z - Fabrication de composants électroniques
Capital social
20405000 EUR
Adresse du siège
2 RUE ROBERT KELLER 10150 PONT-SAINTE-MARIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORIS ETIENNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
JURINE JEAN , MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Troyes
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
RAKON UK HOLDINGS LIMITED
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Cambridge CB23 6DW
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
21/01/1998
Siret
41529124400051
Code APE
2611Z - Fabrication de composants électroniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Etude, fabrication, marketing et distribution de composants et de produits électriques et électroniques.
Adresse
10 AV DES LOUVRESSES
92230 , GENNEVILLIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D AFFAIRE CARRE 92 BAT G3
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
25/07/2011
Siret
41529124400044
Code APE
2611Z - Fabrication de composants électroniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Etude fabrication marketing et distribution de composants et de produits électriques et électroniques
Adresse
790 AV DU DOCTEUR MAURICE DONAT
06250 , MOUGINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ORME I IMM MARCO POLO
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/01/1998
Siret
41529124400036
Code APE
2611Z - Fabrication de composants électroniques
Activité principale
Fabrication de composants électroniques
Adresse
2 RUE ROBERT KELLER
10150 , PONT-SAINTE-MARIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/01/1998
Siret
41529124400010
Code APE
741J
Adresse
23 RUE DU ROULE
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/01/1998
Siret
41529124400028
Code APE
4652Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Adresse
44 AV DE LA GLACIERE
95100 , ARGENTEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10998
Date d'ajout
16/12/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
56154
Date d'ajout
07/03/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de NANTERRE Sous le numéro 2018B2234
Numéro d'observation
52884
Date d'ajout
06/03/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
48844
Date d'ajout
11/12/2017
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/09/2017
Numéro d'observation
90600
Date d'ajout
06/08/1998
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
90600
Date d'ajout
06/08/1998
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).