Entreprise : SCI DES POMMIERS - SIREN 415 287 523
Identité
Dénomination
SCI DES POMMIERS
SIREN (siège)
415 287 523
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2000
Début d’activité
01/02/1998
Date de fin de la personne morale
09/01/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion par la location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
RUE DES POMMIERS 61120 VIMOUTIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOLLO SANDRINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Orbec
Nom, Prénom(s)
QUENIART JEAN-LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Orbec
Nom, Prénom(s)
QUENIART MARION
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Fillièvres
Nom, Prénom(s)
QUENIART ELOISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Mainbressy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1998
Siret
41528752300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion par la location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
L'acquisition, l'administration et la gestion par la location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
RUE DES POMMIERS
61120 , VIMOUTIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Argentan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
190
Date d'ajout
12/02/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/12/2007 : Partant : MONY Elisabeth, gérante associée Nouveau : QUENIART Jean-Luc, gérant associé Nouveau : DOLLO Sandrine, associée Nouveau : QUENIART Eloise, associée Nouveau : QUENIART Marion, associée
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIMOUTIERS A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARGENTAN PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).