Entreprise : SCI DES AULNETTES - SIREN 415 259 704
Identité
Dénomination
SCI DES AULNETTES
SIREN (siège)
415 259 704
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1998
Début d’activité
19/12/1997
Date de fin de la personne morale
21/01/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Achat, prise à bail avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
25916.33 EUR
Adresse du siège
1383 RTE DE LA MORELLE 27210 MANNEVILLE-LA-RAOULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOSEE PAULETTE , MARIE , FRANCOISE
Nom d'usage
COSAR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1926
Commune de résidence
Beaumont-le-Roger
Nom, Prénom(s)
COSAR GILBERT , GABRIEL , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1928
Commune de résidence
Beaumont-le-Roger
Nom, Prénom(s)
COSAR MICHELE , JEANNE , AMELIE
Nom d'usage
MORIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Bayeux
Nom, Prénom(s)
LEDUC PIERRE , ROBERT , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Manneville-la-Raoult
Nom, Prénom(s)
MALLET ANNE , JEANNINE
Nom d'usage
LEDUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
MORIN JACQUES , HENRI , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1926
Commune de résidence
Trouville-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
MORIN PHILIPPE , RAYMOND , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Bayeux
Dénomination
SC FONCIERE LEDUC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Manneville-la-Raoult
Dénomination
C.O.N.I.C.A.
Qualité
Autre
Commune de résidence
Caen
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/12/1997
Siret
41525970400021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat, prise à bail avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
Achat, prise à bail avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
1383 RTE DE LA MORELLE
27210 , MANNEVILLE-LA-RAOULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/1997
Siret
41525970400013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 RTE DE CAEN
14400 , BAYEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 - 8
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19454
Date d'ajout
04/11/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Tribunal de Commerce de Bernay par suite du transfert du siège social 6.8 Route de Caen 14400 BAYEUX au 1383 Route de la Morelle 27210 MANNEVILLE-LA-RAOULT à compter du 15/01/2019 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Bernay le 02/11/2021 sous le numéro A2021/001736)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/004155
Date d'ajout
02/11/2021
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 170 000.00 FRF - Nouveau montant ;: 25 916.33 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 Mai 2001 : - Ancien montant : 170 000.00 FRF - Nouveau montant : 25 916.33 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).