Entreprise : SCI IRIS - SIREN 415 254 812
Identité
Dénomination
SCI IRIS
SIREN (siège)
415 254 812
Date d'immatriculation au RNE
28/01/1998
Début d’activité
28/03/2023
Date de fin de la personne morale
27/01/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de logements
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
841 AV DE BAYONNE 64210 BIDART FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT B
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAUDIO ANTONIO JULIA , MARIA
Nom d'usage
DORDAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
PENNETIER BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Bidart
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/03/2023
Siret
41525481200043
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
841 AV DE BAYONNE
64210 , BIDART - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT B
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/12/1997
Siret
41525481200019
Code APE
702A
Adresse
38 RUE DE MASURE
64100 , BAYONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
UR GAINA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/03/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/2005
Siret
41525481200035
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
15 T AV DU SABAOU
64200 , BIARRITZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6194
Date d'ajout
28/11/2005
Description
Transfert du siège social DE BAYONNE 16 AV DU MARECHAL SOULT A BIARRITZ 15 TER AV DU SABAOU GERANT PARTANT MME JULIA DORDAIN NOUVEAU GERANT MR BERNARD PENNETIER (décision en date du 15.09.05) Date d'effet : 15/09/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).