Entreprise : SCI POUDREUSE - SIREN 415 246 784
Identité
Dénomination
SCI POUDREUSE
SIREN (siège)
415 246 784
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1998
Début d’activité
30/09/1997
Date de fin de la personne morale
18/01/2058
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION GESTION LOCATION DE TOUS IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
190561.27 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA REMISE 73210 LA PLAGNE TARENTAISE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR ASTIER DANIEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASTIER DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
La Plagne Tarentaise
Nom, Prénom(s)
ASTIER LAURENT , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
La Plagne Tarentaise
Nom, Prénom(s)
ASTIER EMMANUEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
La Plagne Tarentaise
Nom, Prénom(s)
ASTIER JEROME , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
La Plagne Tarentaise
Nom, Prénom(s)
CHASTANG ROLANDE , ROSALIE , MARCELLE
Nom d'usage
ASTIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
La Plagne Tarentaise
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/1997
Siret
41524678400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION GESTION LOCATION DE TOUS IMMEUBLES
Autres Activités
ACQUISITION GESTION LOCATION DE TOUS IMMEUBLES
Adresse
RTE DE LA REMISE
73210 , LA PLAGNE TARENTAISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR ASTIER DANIEL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 1 250 000.00 FRF nouveau montant : 190 561.27 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/01/1998
Description
Historique des observations depuis le 19/01/1998 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A124 le 19/01/1998 --- Publicité au Journal : L'ESSOR SAVOYARD --- Parution au Journal le 21/11/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).