Entreprise : SCI CHARRAS - SIREN 415 242 601
Identité
(Entreprise radiée le 12/11/2019)
Dénomination
SCI CHARRAS
SIREN (siège)
415 242 601
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1998
Date de fin de la personne morale
28/01/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
137204.12 EUR
Adresse du siège
GRELIERES 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SOUS CHAMPS DE GRELIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTROBERT NICOLE , YVONNE
Nom d'usage
TRIPHON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Mons
Nom, Prénom(s)
TRIPHON LAURENT , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
RIOM
Nom, Prénom(s)
TRIPHON DANIEL , MARIUS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1941
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Mons
Nom, Prénom(s)
TRIPHON VINCENT , SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
CHAMALIERES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/01/1998
Siret
41524260100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION PROPRIETE CONSTRUCTION ADMINISTRATION EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION ECHANGE APPORT OU AUTREMENT
Adresse
GRELIERES
63780 , SAINT GEORGES DE MONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SOUS CHAMPS DE GRELIERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14859
Date d'ajout
12/11/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/08/2019
Description
Dissolution à compter du 01/07/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/07/2019, liquidateur : TRIPHON Daniel, siège de la liquidation : Grelières 63780 Saint-Georges-de-Mons, parution de la publicité légale : l'annonceur légal du 25/07/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 900 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 137 204.12 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).