Entreprise : SGPI - SIREN 415 206 747
Identité
Dénomination
SGPI
SIREN (siège)
415 206 747
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1998
Début d’activité
01/01/1998
Date de fin de la personne morale
25/01/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
achat vente de matériel logiciels et prestations informatiques réparation de matériel informatique électronique assemblage fabrication de composants et de sous-ensembles électroniques (début : 01.08.1999)
Code APE
5829C - Édition de logiciels applicatifs
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
7 BD NOMINOE 35740 PACE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN DU PUYTISON JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Ahuillé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
41520674700032
Code APE
5829C - Édition de logiciels applicatifs
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
achat vente de matériel logiciels et prestations informatiques réparation de matériel informatique électronique assemblage fabrication de composants et de sous-ensembles électroniques (début : 01.08.1999)
Adresse
7 BD NOMINOE
35740 , PACE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
41520674700016
Code APE
721Z
Adresse
ZA DU CHP MARTIN
35770 , VERN-SUR-SEICHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1999
Siret
41520674700024
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
ZA LES PLACIS
35230 , BOURGBARRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12668
Date d'ajout
21/09/2016
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de BOURGBARRE, ZA Les Placis à PACE, 7 Bd Nominoë à compter du 01/08/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
93967
Date d'ajout
03/02/2016
Description
Cette société déjà constituée sous la forme SARL Unipersonnelle Se transforme en SAS Unipersonnelle A compter du 01/02/2016
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/01/1998
Description
Historique des observations depuis le 26/01/1998 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.01.1998 AU 01.08.1999, VERN SUR SEICHE, ZA DU CHAMP MARTIN.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé ZA les Placis 35230 Bourgbarré : Observation depuis le 26/01/1998 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.01.1998 AU 01.08.1999, VERN SUR SEICHE, ZA DU CHAMP MARTIN, LOCATION-GERANCE, TRANSFERE. - APPORTE AU MONTANT EVALUE A 1 639 892,50 FRANCS DE LUCE LIONEL, 334 104 123 RCS RENNES (FONDS AN- CIENNEMENT RECU EN LOCATION-GERANCE). PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE DU 01.08.1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).