Entreprise : ESTIVES - SIREN 415 197 078
Identité
Dénomination
ESTIVES
SIREN (siège)
415 197 078
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1998
Début d’activité
16/01/1998
Date de fin de la personne morale
19/01/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Agence de publicité conseil en communication et services marketing
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
35000 EUR
Adresse du siège
110 BD DE GRENELLE 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Baillet OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
Bianciotto NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/01/1998
Siret
41519707800066
Nom commercial
ESTIVES
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Agence de publicité conseil en communication et services marketing
Adresse
110 BD DE GRENELLE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
15/02/2016
Siret
41519707800074
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Agence de publicité, conseil en communication et services marketing
Adresse
2 ALL DES MOULINEAUX
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/01/1998
Siret
41519707800017
Code APE
744B
Adresse
150 RUE LEGENDRE
75017 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ABC +
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1998
Siret
41519707800025
Code APE
744B
Adresse
85 RUE DU DESSOUS DES BERGES
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/2007
Siret
41519707800033
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
28 BD KELLERMANN
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/03/2013
Siret
41519707800041
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
25 RUE DROUOT
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/2015
Siret
41519707800058
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
18 B AV DE LA MOTTE-PICQUET
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
127754
Date d'ajout
20/12/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 14/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1998B0106927
Date d'ajout
14/12/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 14/12/2021
Numéro d'observation
62867
Date d'ajout
09/11/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS prononce en date du 04/11/2016 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 20/01/2016 , désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
04/11/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de Paris, a prononcé, en date du 04/11/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201603099, date de cessation des paiements le 20/01/2016, et a désigné : juge commissaire M. Christian Tessiot, juge commissaire suppléant M. François Thieffry, administrateurs la SELARL Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez, 7 rue de Caumartin 75009 Paris, et la SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Jonathan El Baze, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission de gérer, liquidateurs la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10, et la SELARL EMJ en la personne de Me Didier Courtoux, 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC. L'activité est maintenue jusqu'au 04/12/2016.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).