Entreprise : J.M. RENOVE - SIREN 415 187 327
Identité
(Entreprise radiée le 05/07/2004)
Dénomination
J.M. RENOVE
Sigle
J M RENOVE
SIREN (siège)
415 187 327
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1998
Début d’activité
07/01/1998
Dissolution
- Date de dissolution : 26/07/2001
Date de fin de la personne morale
19/01/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, import, export de tous produits ma- nufacturés non réglementés.
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
13 B RUE DENIS PAPIN 77680 ROISSY-EN-BRIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCRET KIM , THUY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
07/01/1998
Siret
41518732700010
Origine du fonds
Autre
Activité principale
BATIMENT GENERAL RENOVATION MACONNERIE
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
32 B RUE ETIENNE DORVES
93310 , LE PRE SAINT GERVAIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/07/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 05/07/2004 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/07/2004
Description
: Radiation d'office article 42 al. 1 du décret 84-406 du 30/05/1984 : Est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
04/11/2003
Description
: Par Jugement en date du 03/11/2003 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé MLE DUCRET Kim Thuy en qualité de Liquidateur Ad Hoc
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
03/11/2003
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 03/11/2003 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : SCP PERNEY JEAN PIERRE - ANGEL PHILIPPE 49/51, avenue du Président Salvador Allendé 77100 MEAUX
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/10/2003
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 06/10/2003 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 07/04/2002. Juge Commissaire : M GROSSET-GRANGE Roland Roger Représentant des Créanciers : SCP PERNEY JEAN PIERRE - ANGEL PHILIPPE 49/51, avenue du Président Salvador Allendé 77100 MEAUX
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/05/2003
Description
- Date de cessation d'activité : 19/05/2003. - Précision sur le sort du fonds : CESSATION ACTIVITE (Art R.123-125 du code de commerce).
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/07/2001
Description
Historique des observations depuis le 04/07/2001 : Acte constitutif déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 26.1.1998 publié dans LE PARISIEN du 17.1.1998. Transfert du siège social à compter du 1.6.2001 publié dans LE PARISIEN du 19.6.2001. Ancien siège social : 32B, Rue Estienne d'Orves à (93310) LE PRE ST GERVAIS. Mention du 20/05/2003 : CESSATION D'ACTIVITE D'OFFICE. Mise en cessation d'activité d'office de l'entreprise à l'adresse susmentionnée par ordonnance de Monsieur le Juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).