Entreprise : LEROUGE - SIREN 415 155 357
Identité
Dénomination
LEROUGE
SIREN (siège)
415 155 357
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1998
Date de fin de la personne morale
18/01/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
709 RUE JEAN PERRIN 59500 DOUAI FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I. DOUAI DORIGNIES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HULIN EPOUSE LEROUGE VALERIE , LAURENCE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Darnétal
Nom, Prénom(s)
KRAWIEC JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Cuincy
Nom, Prénom(s)
KURTEK JEAN-JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Lens
Nom, Prénom(s)
LEROUGE FRANCOIS , LEON , MAURICE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Darnétal
Nom, Prénom(s)
SIX JEAN-JACQUES , DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Dunkerque
Dénomination
NAYE FINANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Téteghem
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/04/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/12/1997
Siret
41515535700015
Code APE
514N
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commercialisation de matériel médico chirurgical, d'emballages divers et de matériel d'occasion des services de Sante
Adresse
709 RUE JEAN PERRIN
59500 , DOUAI - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I. DOUAI DORIGNIES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3172
Date d'ajout
12/06/2019
Description
Par jugement du 12/06/2019, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d'insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3173
Date d'ajout
12/06/2019
Description
Le liquidateur remettra ses comptes dans un délai de 3 mois que ceux-ci conformément à la loi peuvent être communiqués à tout créancier en faisant la demande, que le débiteur peut les contester par déclaration au greffe.
Numéro d'observation
3174
Date d'ajout
12/06/2019
Description
Radiation du RCS le 12/06/2019 avec effet au 12/06/2019 Radiation d'office de la présente société par suite de clôture des Opérations de la liquidation judiciaire (cessation d'activité dans le ressort du tribunal du lieu du siège Social)
Numéro d'observation
4027
Date d'ajout
21/08/2018
Description
Par ordonnance de Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI en date du 01/08/2018, a été autorisé le transfert du mandat de Maître Dominique MIQUEL, en qualité de Mandataire Judiciaire, à la SELARL MIQUEL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Simon MIQUEL, à compter du 26 juillet 2018.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
02/09/2004
Description
Notification intergreffe MO Par ordonnance en date du 03 mai 2004, m le président du tribunal de céans maintient le dirigeant social ci dessus au registre du commerce en qualité de mandataire ad hoc.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/05/2004
Description
Liquidation judiciaire Jugement du tribunal de commerce de Douai du 29/04/2004 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 26/04/2004. Juge commissaire : M martin de Frémont Denis liquidateur : Maître Dominique Miquel 257 rue Saint-Julien 59500 Douai
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
03/05/2004
Description
Déclaration de cessation des paiements Dépôt le 26/04/2004 de la déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Douai
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 19/07/1999. - Date de cessation : 29/04/2004. Déclaration de la cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Douai en date du 26 avril 2004. Conversion d'office du capital en euros ---------- mention du 01/01/2002 : Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).